Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kapital | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 16, 2., 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordemoderstien 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-04 tilføjes Bestyrelse: Christian Aarosin (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-04 tilføjes Legale ejere: GRY HOLDING ApS, Christian Aarosin, Egos Holding ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-04 fjernes Legale ejere: GRY HOLDING ApS, Christian Aarosin (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: GRY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Dalsgaard Løgstrup, Gry Højgaard Staunstrup, Christian Staunstrup (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Gry Højgaard Staunstrup, Christian Staunstrup (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-04 tilføjes Vedtægter: 2022-03-04 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-22 tilføjes Vedtægter: 2022-01-22 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-22 fjernes Bestyrelse: Gry Højgaard Staunstrup (formand) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-22 fjernes Legale ejere: HELBO GROUP ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordemoderstien 21, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 44, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Gry Højgaard Staunstrup (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 fjernes Legale ejere: Christian Staunstrup (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-07-25 tilføjes Hjemmeside: www.egos-copenhagen.com (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-24 fjernes Hjemmeside: www.egos-shoes.com (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 44, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2016-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 44, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-07-13 tilføjes Bestyrelse: Kim Bording Helbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: HELBO GROUP ApS, GRY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-07-12 tilføjes Legale ejere: GRY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-07-12 fjernes Legale ejere: GRY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-07-11 fjernes Legale ejere: ÉN GRY & SIF ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Gry Højgaard Staunstrup, Christian Staunstrup (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-12 fjernes Reelle ejere: Gry Højgaard Staunstrup, Christian Staunstrup (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-07-13 tilføjes Vedtægter: 2016-07-13 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 44, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-06-27 tilføjes Bestyrelse: Gry Højgaard Staunstrup (formand) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-06-27 tilføjes Direktion: Christian Staunstrup (direktør) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af hjemmesko i filt fremstillet i Nepal og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-27 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Hjemmeside: www.egos-shoes.com (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 78.000,00 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: egos@egos-shoes.com (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: ÉN GRY & SIF ApS, Christian Staunstrup, Gry Højgaard Staunstrup (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: Egos ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Reelle ejere: Gry Højgaard Staunstrup, Christian Staunstrup (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Stiftere: ÉN GRY & SIF ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-07)