Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUSANNE GJØRUP INVEST ApS. (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Susanne Høegh Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Peter Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-26 fjernes Reelle ejere: Susanne Høegh Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Peter Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Peter Gjørup (direktør) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 660.000,00 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-09 tilføjes Vedtægter: 2018-04-09 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Høegh Gjørup (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Høegh Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevej 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Peter Gjørup (direktør) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt øvrig investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-12 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: Peter Gjørup, Marcus Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: MGJ International ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Reelle ejere: Susanne Høegh Gjørup, Marcus Gjørup (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)