Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabritius Alle 10, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2016-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DENTA LEASE ApS. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dent Finans ApS. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabritius Alle 10, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, værdipapirer herunder aktier i børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber og tilsvarende objekter samt aktiviteter, som er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-07 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: Jens Malte Holding ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 fjernes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægerne i FalkonerCentret ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Jens Malte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Legale ejere: Jens Malte Pedersen (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægerne i FalkonerCentret ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Malte Pedersen (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-06-29 tilføjes Stiftere: Jens Malte Pedersen (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)