Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@mediaeksperten.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: collejacobsen@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 tilføjes Direktion: Martin Doering Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 fjernes Direktion: Casper Nordstrand Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 tilføjes Legale ejere: Martin Doering Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 fjernes Legale ejere: Casper Nordstrand Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 tilføjes Reelle ejere: Martin Doering Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-27 fjernes Reelle ejere: Casper Nordstrand Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: Mediaeksperten ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: mediaeksperten ivs (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 5, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 5, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbylunden 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbylunden 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spettrupvej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gesagervej 60, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gesagervej 60, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Casper Nordstrand Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at sælge online markedsføring (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Hjemmeside: www.mediaeksperten.dk (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: collejacobsen@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Casper Nordstrand Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: mediaeksperten ivs (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Nordstrand Jacobsen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Casper Nordstrand Jacobsen (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)