Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K. LUNDS BOLIGMONTERING ApS. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 54, 6630 Rødding (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Keld Lund (direktør) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i tilknyttede virksomheder, værdipapirer og anden formueadministration (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: Keld Lund (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: Lund Holding Rødding ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Reelle ejere: Keld Lund (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: Keld Lund (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)