Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: Peter Bigum (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Holger Bigum (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Legale ejere: Peter Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-08 fjernes Legale ejere: Holger Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-08 tilføjes Navne: Bigum´s Tømrer & Snedker ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-07 fjernes Navne: Morten og Peter Tømrer og Ejendomsservice IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Reelle ejere: Peter Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-08 fjernes Reelle ejere: Holger Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 2, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 2, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2016-06-27 tilføjes Direktion: Holger Bigum (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre tømrer- og ejendomsservice. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-27 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: Holger Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: Morten og Peter Tømrer og Ejendomsservice IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Reelle ejere: Holger Bigum (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Stiftere: Holger Bigum (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)