Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 531, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Bibranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: aleksnuy@rambler.ru (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Navne: AlexByg IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Stiftere: Oleksandr Nechypurnyy (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-12-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 Statstidende Dekret
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Oleksandr Nechypurnyy (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Bibranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-01-05 fjernes Bibranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 531, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Bibranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-07-05 tilføjes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Direktion: Oleksandr Nechypurnyy (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde håndværker service, samt udfører mindre byggeprojekter, desuden sælger byggematerialer på nettet. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: aleksnuy@rambler.ru (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Navne: AlexByg IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Stiftere: Oleksandr Nechypurnyy (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør alene (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)