Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-08 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-08 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: PROFESSIONAL PACKAGING SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROFESSIONAL PACKAGING SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Havelsevej 85, 3310 Ølsted (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Direktion: Hans Martin Fensholm (direktør) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-21 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Legale ejere: Hans Martin Fensholm (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Navne: Fensholm Holding ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Reelle ejere: Hans Martin Fensholm (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2016-06-21 tilføjes Stiftere: Hans Martin Fensholm (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)