Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindegaarden Randers ApS. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lindegaarden Randers ApS. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvænget 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvænget 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-10-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvænget 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Skjødt Vinderslev (formand) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Binavne: Vinderslev Investment ApS, Vinderslev Invest ApS, Lindegaarden Randers Holding ApS, Investeringsselskabet Vinderslev ApS, Investeringsselskabet Lindegaarden ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Ninna Høg Vinderslev (direktør) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt investering af afkast af kapitalandele. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Britt@vinderslev.dk (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Michael Høg Vinderslev, Rikke Høg Vinderslev, René Vinderslev (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Lindegaarden Holding ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Høg Vinderslev, Rikke Høg Vinderslev, René Vinderslev (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Rikke Høg Vinderslev, René Vinderslev, Michael Høg Vinderslev (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med selskabets direktør. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)