Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: j.b.n@normannconsulting.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 1984-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMMANDITSELSKABET CORINO 1098 KØBENHAVN K. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Villi Møller (formand) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Katrine Zacho Rasmussen (formand) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-18 tilføjes Bestyrelse: Katrine Zacho Rasmussen (formand) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-10-18 fjernes Bestyrelse: Christian Kledal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel samt finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Bestyrelse: Christian Kledal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 fjernes Bestyrelse: Stig Jørgen Hoffmeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Anne Pindborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 fjernes Direktion: Mikkel Brix Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-09 tilføjes Legale ejere: A.P. MØLLER - MÆRSK A/S (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 7.383.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 fjernes Bestyrelse: Bent Erik Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Bent Erik Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Direktion: Mikkel Brix Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 fjernes Direktion: Flemming Edvard Ipsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Binavne: ROULUNDS FRICTION A/S, ROULUNDS FRICTION (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKING A/S, ROULUNDS BRAKING (DENMARK) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-29)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 51, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 fjernes Bestyrelse: Knud Thybo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Flemming Edvard Ipsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Clas Nylandsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: roulunds@roulands.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2004-06-14 fjernes Bestyrelse: Finn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 15.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-29)
Den 2003-09-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 fjernes Bibranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 89.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-30 fjernes Bestyrelse: Kurth Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-27 tilføjes Bestyrelse: Richard Myltoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-27 fjernes Bestyrelse: Jess Søderberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: roulunds@roulands.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-26 tilføjes Bestyrelse: Orla Lykke Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-26 fjernes Bestyrelse: Kent Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-27 fjernes Binavne: ROULUNDS FRICTION A/S, ROULUNDS FRICTION (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKING A/S, ROULUNDS BRAKING (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKE MATERIALS A/S, ROULUNDS BRAKE MATERIALS (DENMARK) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-12 tilføjes Bestyrelse: Jess Søderberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-12 fjernes Bestyrelse: Ole Høg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Bestyrelse: Stig Jørgen Hoffmeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 86.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 fjernes Binavne: THE NORTHERN RUBBER AND ASBETOS COMPANY LTD. A/S (AKTIESELSKABET ROULUNDS FABRIKER) REG. NR. 21.952 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Nørgaard Oddershede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-06 fjernes Bestyrelse: Kristian Stausholm-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 66.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 tilføjes Bestyrelse: Kent Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-03-18 fjernes Bestyrelse: Alex Junker Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-23 fjernes Bestyrelse: John Kai Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-27 fjernes Bestyrelse: Ove Vagn Roth Plessing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-08-31 fjernes Bestyrelse: Orla Lykke Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 51, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Bestyrelse: Orla Lykke Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1911-09-30 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Bibranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Binavne: THE NORTHERN RUBBER AND ASBETOS COMPANY LTD. A/S (AKTIESELSKABET ROULUNDS FABRIKER) REG. NR. 21.952, ROULUNDS FRICTION A/S, ROULUNDS FRICTION (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKING A/S, ROULUNDS BRAKING (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKE MATERIALS A/S, ROULUNDS BRAKE MATERIALS (DENMARK) A/S, ROULUNDS FRICTION A/S, ROULUNDS FRICTION (DENMARK) A/S, ROULUNDS BRAKING A/S, ROULUNDS BRAKING (DENMARK) A/S, THE NORTHERN RUBBER & FRICTION COMPANY LTD. A/S, ROULUNDS BRAKE MATERIALS A/S, RO-CLEAN INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Direktion: Clas Nylandsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1911-09-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET ROULUNDS FABRIKER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1911-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)