Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COWIA SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2018-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Techdio A/S. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zaandam Alle 30, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Direktion: Damir Miljic (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dao@cowiasolutions.com (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Damir Miljic (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Navne: Miljic Holding ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Damir Miljic (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Stiftere: Damir Miljic (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-04)