Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 27, 2850 Nærum (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Skovvænge 99, 5370 Mesinge (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-26 tilføjes Hjemmeside: www.enablingchange.eu (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@enablingchange.eu (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Louise Ellekilde Fogstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Annette Ellekilde (direktør) (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: ApS LEAF Global (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: ApS LEF Holding 2016 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Ellekilde Fogstrup, Anders With Fogstrup (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Louise Ellekilde Fogstrup (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-20 tilføjes Binavne: enabling.eu ApS, Enabling ApS (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Skovvænge 99, 5370 Mesinge (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 27, 2850 Nærum (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Annette Ellekilde (direktør) (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: Louise Ellekilde Fogstrup (direktør) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 27, 2850 Nærum (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 27, 2850 Nærum (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 27, 2850 Nærum (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Louise Ellekilde Fogstrup (direktør) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning, konsulentydelser, afholde foredrag og tilbyde undervisning samt virksomhed, som har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS LEF Holding 2016 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Enabling Change ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Ellekilde Fogstrup (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: ApS LEF Holding 2016 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2019-10-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-01)