Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Loving Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Loving Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 2, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Trine Thørnblad Mølhede Loving (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-10-31 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Trine Thørnblad Mølhede Loving (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Loving Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Trine Thørnblad Mølhede Loving (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Trine Thørnblad Mølhede Loving (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-01)