Sektion (alle) | |||||||
OphaevelseAfDekret | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2021-10-09 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2021-10-07 Statstidende Dekret
Den 2021-09-02 Statstidende Dekret
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Niels Bertel Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebæk Strandvej 66, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 339, 2840 Holte (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-15 fjernes Direktion: Mads Illum Bertel Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-10-31 tilføjes Direktion: Mads Illum Bertel Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Illum Bertel Hansen, Niels Bertel Hansen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Mads Illum Bertel Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 339, 2840 Holte (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 39, 2840 Holte (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Hjemmeside: www.wn-huse.dk (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wn-huse.dk (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 39, 2840 Holte (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Mads Illum Bertel Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at opføre ejendomme og dermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Mads Illum Bertel Hansen, Niels Bertel Hansen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: WN Huse IVS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Niels Bertel Hansen, Mads Illum Bertel Hansen (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)