Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Legale ejere: Glad 1 Holding ApS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-09-23 fjernes Legale ejere: F.C.G. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Frederik Christian Glad, F.C.G. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: L.C.G. HOLDING ApS, Frederik Christian Glad (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Christian Glad (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Frederik Christian Glad, F.C.G. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Frederik Christian Glad (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Niels Brinch, Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-14 fjernes Legale ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Niels Brinch (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-14 fjernes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-07 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-26 tilføjes Bestyrelse: Nils Mandrup (formand) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Christian Glad (formand) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 20, 4. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christian Glad (formand) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Frederik Christian Glad (direktør) (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup, Niels Brinch, Frederik Christian Glad, F.C.G. HOLDING ApS, L.C.G. HOLDING ApS, Nine Circle ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Lærke Neess, Nils Mandrup, Niels Brinch, Frederik Christian Glad (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 20, 4. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-06-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med design, fremstilling, markedsføring og salg samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Navne: Nordic Screening ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Stiftere: Nine Circle ApS, L.C.G. HOLDING ApS, F.C.G. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Vedtægter: 2016-06-17 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-30)