Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldursgade 24, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldursgade 24, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Direktion: Lasse Steen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Lasse Steen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Navne: LKSN APS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: LKSN APS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Stiftere: Lasse Steen Nielsen, Kasper Steen Sønderby Nielsen (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: Lasse Steen Nielsen, Kasper Steen Sønderby Nielsen (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2016-09-12)