Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Radulfsvej 18, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Legale ejere: VTS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Navne: VTS Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Reelle ejere: Kirsten Petersen (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Stiftere: VTS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-04-01 Statstidende Dekret
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Kirsten Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Kirsten Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Kenneth Kretschmer Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2019-12-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2019-12-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Radulfsvej 18, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2019-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 10, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Kenneth Kretschmer Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Kirsten Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-12-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 10, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Kirsten Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: VTS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: VTS Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Petersen (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-06-28 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: VTS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)