Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Søren Garde Rådgivning A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-20 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juulsbakke 6, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 8, 8450 Hammel (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: sga@garderaad.dk (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 8, 8450 Hammel (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Direktion: Søren Garde (direktør) (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Garde (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-06-30 tilføjes Navne: Søren Garde Holding ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Garde (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Stiftere: Søren Garde (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-30)