Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 17, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-29 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Hjemmeside: www.se-konsulent.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: adm@se-konsulent.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: S&E konsulent IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-29 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz, Emil Maverick Clemmensen (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-11-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 17, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkeholmen 32, 3. th., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkeholmen 32, 3. th., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 17, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz (direktør) (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: D-S Holding IVS, E.C. HOLDING IVS (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: D-S Holding IVS, E.C. HOLDING IVS (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2017-06-26 fjernes Legale ejere: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz, Emil Maverick Clemmensen (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohusgade 17, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkeholmen 32, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-02-20 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-02-08 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-02-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-02-08 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@se-konsulent.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: sekonsulent@gmail.com (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkeholmen 32, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Direktion: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz (direktør) (offentliggjort 2018-07-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Konsulentarbejde indenfor, opstart, progression, driftoptimering, bemandingsplanlægning og planlægning, personaleadministration og organisation, projektledelse og administration. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-29 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Hjemmeside: www.se-konsulent.dk (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: sekonsulent@gmail.com (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz, Emil Maverick Clemmensen (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-06-30 tilføjes Navne: S&E konsulent IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-29 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Stiftere: Søren Damsgaard-Sørensen Schwartz, Emil Maverick Clemmensen (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)