Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Straits Tankers. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-29 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Legale ejere: Hafnia Pools Pte. Ltd. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Navne: Komplementaranpartsselskabet Straits Tankers (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Reelle ejere: Andreas Sohmen-Pao (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Stiftere: HAFNIA MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 fjernes Direktion: Anders Engholm Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-07 tilføjes Reelle ejere: Andreas Sohmen-Pao (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-03-05 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-31 tilføjes Legale ejere: Hafnia Pools Pte. Ltd. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: HAFNIA MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Anders Engholm Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Straits Tankers (herefter benævnt "Kommanditselskabet") samt at administrere Kommanditselskabet og aktiviteter i tilknytning hertil i øvrigt. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-29 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Legale ejere: HAFNIA MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: Komplementaranpartsselskabet Straits Tankers (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Stiftere: HAFNIA MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)