Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adalbert Oschischnig | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Carl Jensen | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Gyldenkerne | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Benny Langkjær Egesø | 01.12.2017 | næstformand |
Ole Predbjørn Vang | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Wolthers | 01.03.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Finn Bolvig Andersen | 08.09.2022 | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Michael Bagge Kolding | 08.09.2022 | 03.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tony Werling | 01.12.2017 | 09.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Outsen Pedersen | 01.03.2016 | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Benny Langkjær Egesø | 01.03.2016 | 30.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tony Werling | 01.03.2016 | 30.11.2017 | næstformand |