Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Per Dalbjerg | 30.06.2016 | 27.12.2022 | |
Rikke Mayland Olsen | 30.06.2016 | 27.12.2022 | |
Thea Puggaard Strand | 30.06.2016 | 27.12.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thea Puggaard Strand | 30.06.2016 | 27.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Per Dalbjerg | 30.06.2016 | 27.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Rikke Mayland Olsen | 30.06.2016 | 27.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SPIS Holding ApS (CVR 41338717) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 28.04.2021 | 10.10.2022 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |