Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Formål | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2021-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AI Business Institute ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 314.451,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-28 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-04 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-11 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-04 tilføjes Bestyrelse: Naveen Agarwal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-10 tilføjes Vedtægter: 2023-11-10 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 274.513,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-10-28 tilføjes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS, Visor Ventures Holding Limited (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-27 fjernes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-28 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-10-27 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 237.591,00 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-07-20 tilføjes Vedtægter: 2022-07-20 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 235.857,00 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 233.771,00 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-20 tilføjes Vedtægter: 2022-04-20 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-13 tilføjes Vedtægter: 2022-04-13 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kathrine Stampe Andersen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-11-30 fjernes Bestyrelse: Kathrine Stampe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 233.698,00 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 233.567,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 228.921,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 228.758,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-16 tilføjes Vedtægter: 2021-07-16 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-09-25 tilføjes Bestyrelse: Kathrine Stampe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 226.893,00 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-09-25 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-08-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere ydelser indenfor kunstig intelligens og maskinlæring til virksomheder i Danmark og resten af verden, herunder udvikling af en enterprise platform til udvikling, styring, monitorering og governance af kunstig intelligens og maskinlæring. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 221.622,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-08-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 217.243,00 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-31 tilføjes Legale ejere: Connected Investments Limited (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Connected Investments Limited (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-31 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 212.964,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Søndergaard Jensen (formand) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-15 fjernes Bestyrelse: Mikael Munck (formand) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 207.453,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-01-16 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-01-15 fjernes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Bestyrelse: Mikael Munck (formand) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Mikael Munck (direktør) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 fjernes Direktion: Mikael Munck (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.106,00 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 46, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-17 tilføjes Legale ejere: Connected Investments Limited, MUNCK INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-04-16 fjernes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS, Connected Investments Limited (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Connected Investments Limited (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-29 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-29 tilføjes Binavne: Captive Services ApS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2017-01-28 tilføjes Navne: 2021.ai ApS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2017-01-27 fjernes Navne: Captive Service ApS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2017-01-28 tilføjes Vedtægter: 2017-01-28 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-26 tilføjes Legale ejere: Connected Investments Limited, Connected Investments Limited (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-12-11 fjernes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-16 tilføjes Reelle ejere: Mikael Munck (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-12-26)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-26)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2016-12-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Mikael Munck (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: munckmikael@gmail.com (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 46, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-06-26 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor investering, handel, service og konsulent ydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Navne: Captive Service ApS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2016-06-26 tilføjes Stiftere: Mikael Munck (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den Administrerende direktør. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-06-26 tilføjes Vedtægter: 2016-06-26 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: MUNCK INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-13)