Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nettoline Fyn 2016 ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: Søren Daugaard (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-03 fjernes Legale ejere: Brian Løvenskjold Persson (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-02 fjernes Legale ejere: Søren Daugaard (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-03 fjernes Direktion: Brian Løvenskjold Persson (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-03 fjernes Reelle ejere: Brian Løvenskjold Persson (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Daugaard, Brian Løvenskjold Persson (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Brian Løvenskjold Persson, Søren Daugaard (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 71, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Brian Løvenskjold Persson (direktør) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: Nettoline Fyn Holding ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Stiftere: Søren Daugaard, Brian Løvenskjold Persson (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-29)