Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Murerfirmaet Klitgaard ApS. (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: murerklitgaard@gmail.com (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Legale ejere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Navne: Murerfirmaet Klitgaard Holding ApS (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Reelle ejere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Stiftere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Thomas Buch Klitgaard (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Thomas Buch Klitgaard (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Murerfirmaet Klitgaard ApS cvr. 37 82 90 05. (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: murerklitgaard@gmail.com (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: Murerfirmaet Klitgaard Holding ApS (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: Thomas Buch Klitgaard (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)