Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Møller Vangsted | 28.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Sørensen | 28.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Møller | 28.06.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Korsvang Møller | 22.01.2021 | 10.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Lauge Jakobsen | 28.06.2016 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |