Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Binavne | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Legale ejere: Eskegaard Holding ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-08 fjernes Legale ejere: Skelbæk Holding ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-07 fjernes Legale ejere: Eskegaard Holding ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Binavne: Skelbæk A/S (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Dinsen Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: Eskegaard Holding ApS, Skelbæk Holding ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-08 fjernes Legale ejere: Eskegaard Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Reelle ejere: Erik Schultz, Jørgen Schultz, Jens Dinsen Schultz (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Jørgen Schultz, Erik Schultz (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Bestyrelse: Mads Thuesen (formand) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-10 fjernes Bestyrelse: Jacob Olesen (formand) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 fjernes Bestyrelse: Christian Elimar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-05 tilføjes Legale ejere: Eskegaard Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-07-05 fjernes Legale ejere: Erik Schultz, Jørgen Schultz (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Erik Schultz (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-01-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-22 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-21 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-08-10 tilføjes Bestyrelse: Christian Elimar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2016-08-10 fjernes Bestyrelse: Karin Friis Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-09 fjernes Bestyrelse: Erik Schultz (formand) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegyde 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Schultz (formand) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Jørgen Schultz (direktør) (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er ejerskab af landbrugsejendomme og landbrugsproduktion. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Legale ejere: Erik Schultz, Jørgen Schultz (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: Avlscenter Eskegaard A/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Schultz (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Stiftere: Jørgen Schultz, Erik Schultz (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-29)