Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 9, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Navne: Byggefirmaet Hoskins ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Stiftere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JYSK TØMRER ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Peter Michael Hoskins (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-06 Statstidende Dekret
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 9, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevedorevej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevedorevej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Peter Michael Hoskins (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: Byggefirmaet Hoskins ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: Peter Michael Hoskins (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)