Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Ryom Klit | 01.05.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Appel Kelkjær | 09.02.2021 | 01.05.2021 | adm. dir |
Rasmus Clausen | 01.07.2020 | 09.02.2021 | adm. dir |
Rasmus Castro | 01.04.2019 | 30.06.2020 | adm. dir |
Kristian Kirketerp Ibsen | 14.06.2016 | 01.04.2019 | direktør |
Christian Holm Johannesen | 14.06.2016 | 30.11.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Rosenlund | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Appel Kelkjær | 01.05.2021 | formand |
Kristian Kirketerp Ibsen | 19.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Appel Kelkjær | 09.02.2021 | 30.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft | 09.02.2021 | 30.04.2021 | formand |
Hans Jørgen Sjelborg Krabbenhøft | 26.06.2017 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Appel Kelkjær | 26.06.2017 | 08.02.2021 | formand |
Henrik Kirketerp Nielsen | 26.06.2017 | 19.06.2020 | bestyrelsesmedlem |