Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-10 tilføjes Bestyrelse: Tina Busch Givskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-10 fjernes Bestyrelse: Allan Frost Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tentoma A/S. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-22 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 tilføjes Bestyrelse: Allan Frost Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-05-27 fjernes Bestyrelse: Marianne Betzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Dækservice (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrkobbel 172, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrkobbel 172, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Hilmar Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-26 fjernes Legale ejere: Henrik Hilmar Thomsen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrkobbel 172, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2016-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsbjerg 5, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-06-28 tilføjes Bestyrelse: Marianne Betzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2016-06-28 tilføjes Direktion: Henrik Hilmar Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@thomsens-auto.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsbjerg 5, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-06-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af brugte biler som primær indtægtskilde. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Hilmar Thomsen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-06-24 tilføjes Navne: Thomsens Auto A/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hilmar Thomsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Stiftere: Henrik Hilmar Thomsen (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-28)