Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe Torv 2, kl., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2016-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Håndværkerringen VVS ApS. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Direktion: Frank Michael Lau Sode (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Direktion: Jesper Christian Sode (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvangen 45, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-15 tilføjes Navne: Frank Sode Holding ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Navne: Frank Sode Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-07 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-16 tilføjes Direktion: Jesper Christian Sode (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-09-02 fjernes Direktion: Frank Michael Lau Sode (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvangen 45, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-06-20 tilføjes Direktion: Frank Michael Lau Sode (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, salg af tjenesteydelser, produktion, produktudvikling samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-20 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.170,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: fs@hr-vvs.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Frank Michael Lau Sode (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-06-20 tilføjes Navne: Frank Sode Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Reelle ejere: Frank Michael Lau Sode (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Stiftere: Frank Michael Lau Sode (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)