Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Hjemmeside | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: info@eaasalg.dk (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: Mark Kokborg-Hansen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: EAA TELEMARKETING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Reelle ejere: Mark Kokborg-Hansen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Stiftere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-03 fjernes Direktion: Mark Kokborg-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-05 Statstidende Dekret
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eaasalg.dk (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: post@eaa-telemarketing.dk (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egumvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egumvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Egumvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-24 fjernes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 tilføjes Direktion: Mark Kokborg-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-05-27 fjernes Direktion: Patrick Mark Barter (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: post@eaa-telemarketing.dk (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: kgaggergaard@it.dk (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 tilføjes Legale ejere: Mark Kokborg-Hansen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: EAA IT Group ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 tilføjes Reelle ejere: Mark Kokborg-Hansen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-05-27 fjernes Reelle ejere: Patrick Mark Barter (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-05-27 tilføjes Vedtægter: 2020-05-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-05-26 fjernes Hjemmeside: eaaitgroup.dk (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egumvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 tilføjes Hjemmeside: eaaitgroup.dk (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-15 fjernes Hjemmeside: https://premio.dk/ (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kgaggergaard@it.dk (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@premio.dk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Patrick Mark Barter (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Bjarke Mønsted Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: EAA IT Group ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Calk Marketing IVS, Tirelire Holding ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: EAA TELEMARKETING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick Mark Barter (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Clement Asger Liengaard Korsholm, Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: Premio ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-13 tilføjes Direktion: Clement Asger Liengaard Korsholm (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Michael Vibe Hertz (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 tilføjes Hjemmeside: https://premio.dk/ (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-12 fjernes Hjemmeside: http://premio.dk/ (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@premio.dk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: mh@pricebutler.dk (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 tilføjes Legale ejere: Calk Marketing IVS, Tirelire Holding ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-13 fjernes Legale ejere: Michael Hertz Holding IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-12 fjernes Legale ejere: Tirelire Holding ApS, Calk Marketing IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 tilføjes Reelle ejere: Clement Asger Liengaard Korsholm, Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-13 fjernes Reelle ejere: Michael Vibe Hertz (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-12 fjernes Reelle ejere: Clement Asger Liengaard Korsholm, Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeberg 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, st., 2500 Valby (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Hjemmeside: http://premio.dk/ (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-29 fjernes Hjemmeside: http://pricebutler.dk/ (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@pricebutler.dk (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@pricebutler.dk (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Michael Vibe Hertz (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Premio ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-06-26 fjernes Navne: Pricebutler ApS (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2019-06-27 tilføjes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Bjarke Mønsted Laursen (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Calk Marketing IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Clement Asger Liengaard Korsholm, Bjarke Mønsted Laursen, Michael Vibe Hertz (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-12-17 fjernes Reelle ejere: Michael Vibe Hertz, Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Bjarke Mønsted Laursen (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Hjemmeside: http://pricebutler.dk/ (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pricebutler.dk (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Bjarke Mønsted Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Hjemmeside: http://premio.dk/ (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@premio.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Tirelire Holding ApS, Michael Hertz Holding IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-04-19 fjernes Legale ejere: Tirelire Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Pricebutler ApS (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2018-04-19 fjernes Navne: Premio ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Vibe Hertz, Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-04-19 fjernes Reelle ejere: Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, st., 2500 Valby (offentliggjort 2019-06-30)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 66, 1264 København K (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Hjemmeside: http://premio.dk/ (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@premio.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Bjarke Mønsted Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-02-27 fjernes Direktion: Thomas Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Tirelire Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-02-27 fjernes Legale ejere: Altahr Consulting AB, MIKRIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-26 fjernes Legale ejere: Tirelire Holding ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-27 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-02-27 fjernes Reelle ejere: Jan Mattias Altahr-Cederberg, Thomas Jensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-26 fjernes Reelle ejere: Bjarke Mønsted Laursen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-27 fjernes Bestyrelse: Jan Mattias Altahr-Cederberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Mønsted Laursen (formand) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-11-30 fjernes Bestyrelse: Troels Mark Meyer (formand) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-29 fjernes Bestyrelse: Bjarke Mønsted Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Tirelire Holding ApS, MIKRIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Tirelire Holding ApS, MIKRIK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Mønsted Laursen, Jan Mattias Altahr-Cederberg, Thomas Jensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Troels Mark Meyer (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-29 fjernes Reelle ejere: Jan Mattias Altahr-Cederberg (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Legale ejere: MIKRIK HOLDING ApS, FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Mønsted Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-10-01 fjernes Bestyrelse: Ronnie Richart Damborg Boelsmand Engholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-10-01 fjernes Direktion: Ronnie Richart Damborg Boelsmand Engholm (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: FTMT HOLDING ApS, RRDBE Holding IVS, Stenstrup Jensen Holding IVS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-07-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: RRDBE Holding IVS, Stenstrup Jensen Holding IVS, Tirelire Holding ApS, Altahr Consulting AB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Mattias Altahr-Cederberg (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 66, 1264 København K (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-06-27 tilføjes Bestyrelse: Ronnie Richart Damborg Boelsmand Engholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-06-27 tilføjes Direktion: Ronnie Richart Damborg Boelsmand Engholm (direktør) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive telemarketingvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: Premio ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Reelle ejere: Troels Mark Meyer (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2016-06-27 tilføjes Stiftere: FTMT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)