Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Navne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2016-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Færch & Co. Lys ApS. (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Færch & Co. Gastro ApS. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Færch Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Færch & Co. Gastro ApS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Færch & Co. Packaging ApS. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Færch & Co. Packaging ApS. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Færch & Co. Gastro ApS. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.070.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 tilføjes Vedtægter: 2021-07-13 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: BF Equity ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-14 fjernes Legale ejere: Coins & Piglets ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-01 tilføjes Binavne: Færch Gruppen ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Bestyrelse: Lone Færch (formand) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Bestyrelse: Mogens Aaby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Bestyrelse: Bjarke Hedelund Færch (formand) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 tilføjes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Direktion: Mogens Aaby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (direktør) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.060.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-04 fjernes Direktion: Lars Overby (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2018-11-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Hedelund Færch (formand) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-04-24 fjernes Bestyrelse: Lone Færch (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-23 tilføjes Legale ejere: Coins & Piglets ApS, Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-05-22 fjernes Legale ejere: Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: BF Equity ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Hedelund Færch, Lone Færch (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-03-30 tilføjes Vedtægter: 2017-03-30 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Lars Overby (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-01-31 tilføjes Legale ejere: BF Equity ApS, Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-01-30 fjernes Legale ejere: Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkevej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Mogens Aaby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-20 tilføjes Navne: Færch & Co. Kapital ApS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-19 fjernes Navne: Færch & Co. Kapital ApS* (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkevej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Bestyrelse: Lone Færch (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-06-23 tilføjes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (direktør) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2016-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-23 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Navne: Færch & Co. Kapital ApS* (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2016-06-23 tilføjes Stiftere: Færch & Co. Holding ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-27)