Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber |
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Doktorvej 2, 7980 Vils (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-30 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: bolyndrup@post.tele.dk (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-30 fjernes Navne: foreningen Købmand i Vils (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorvej 2, 7980 Vils (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bolyndrup@post.tele.dk (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: foreningen Købmand i Vils (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Købmandsbutikken i Vils A/S. (offentliggjort 2019-05-31)