Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephanie Trans Kristensen | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Bladbjerg Wulff | 26.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jette Dahl Trans Kristensen | 26.03.2020 | formand |
Henrik Kristensen | 20.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephanie Trans Kristensen | 26.09.2019 | 26.03.2020 | formand |
Jette Dahl Trans Kristensen | 15.06.2017 | 25.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ganzhorn Ørskov | 15.06.2017 | 26.09.2019 | formand |
Stephanie Trans Kristensen | 31.01.2017 | 15.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jette Dahl Trans Kristensen | 31.01.2017 | 14.06.2017 | formand |
Jesper Ganzhorn Ørskov | 20.06.2016 | 31.01.2017 | formand |
Jette Dahl Trans Kristensen | 20.06.2016 | 30.01.2017 | bestyrelsesmedlem |