Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Binavne: energiweb ivs (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Direktion: Claus Nørr Lorenzen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-26 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Legale ejere: CLANTEL ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Navne: Clanweb IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Reelle ejere: Claus Nørr Lorenzen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Stiftere: CLANTEL ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-11 tilføjes Legale ejere: CLANTEL ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-07-11 tilføjes Reelle ejere: Claus Nørr Lorenzen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-06-26 tilføjes Binavne: energiweb ivs (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Direktion: Claus Nørr Lorenzen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Internet baseret salg af tjenester og importerede produkter som garn, sportsartikler m.m. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-26 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Navne: Clanweb IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Stiftere: CLANTEL ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Vedtægter: 2016-06-26 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-22)