Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 77, 1. tv., 1665 København V (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-26 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Hjemmeside: www.greaterscandinavia.com (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Legale ejere: Scott Zarosinski Grbavac, Lynge Nørgård Pallesen, Mari Proll Lien, Erika Elisabet Sundin, Pia Dyrendahl Staven (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Navne: Greater Scandinavia IVS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Stiftere: Scott Zarosinski Grbavac, Lynge Nørgård Pallesen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Bestyrelse: Scott Zarosinski Grbavac (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Scott Zarosinski Grbavac (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Mari Proll Lien, Erika Elisabet Sundin, Pia Dyrendahl Staven (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 77, 1. tv., 1665 København V (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Bestyrelse: Scott Zarosinski Grbavac (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2016-06-26 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Direktion: Scott Zarosinski Grbavac (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2016-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive en Arkitektonisk tænketank og design kollektiv. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-26 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Hjemmeside: www.greaterscandinavia.com (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Legale ejere: Scott Zarosinski Grbavac, Lynge Nørgård Pallesen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Navne: Greater Scandinavia IVS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Stiftere: Scott Zarosinski Grbavac, Lynge Nørgård Pallesen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2016-06-26 tilføjes Vedtægter: 2016-06-26 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2016-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)