Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-19 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-19 tilføjes Direktion: Thomas Rosdahl Schou (direktør) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Thomas Rosdahl Schou (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Bryder Holding ApS, Michael Glud Holding ApS, Thomas Schou Holding ApS, Baattrup Holding ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Holm Glud, Søren Bryder, Thomas Rosdahl Schou (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Bryder Holding ApS, Michael Glud Holding ApS, Thomas Schou Holding ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Michael Holm Glud, Søren Bryder, Thomas Rosdahl Schou (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Binavne: Jagtbar ApS (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Direktion: Thomas Rosdahl Schou (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-06-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af diskotek, spillested, café samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-24 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Bryder Holding ApS, Michael Glud Holding ApS, Thomas Schou Holding ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-06-24 tilføjes Navne: Jagtbar Horsens ApS (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Michael Holm Glud, Søren Bryder, Thomas Rosdahl Schou (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Stiftere: Thomas Schou Holding ApS, Michael Glud Holding ApS, Bryder Holding ApS (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)