Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bjarne Maler ApS. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 34, 6670 Holsted (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Direktion: Bjarne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Navne: BJ Holding Holsted ApS (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Stiftere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-24)