Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.304.000,00 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Fredens Gaard. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Fredens Gaard. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Fredens Gaard ApS. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthaholding.dk (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 tilføjes Direktion: Stine Nagstrup Kjær (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-21 fjernes Direktion: Kristoffer Emil Eriksen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 56.000.000,00 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2016-07-04 tilføjes Legale ejere: REIT ApS, INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S, Hans Carl Bøgh-Sørensen, INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S, HANS LYBECKER A/S, AKP Group A/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-03 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 tilføjes Vedtægter: 2016-07-04 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 47.000.000,00 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Direktion: Kristoffer Emil Eriksen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive, udvikle og investere i fast ejendom, herunder via selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-24 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-24 tilføjes Navne: Artha Ejerlejligheder II P/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Stiftere: Komplementarselskabet Artha Ejerlejlighder II A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af to bestyrelsesmedlemmer eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-24)