Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnstrupvej 66, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-22 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Legale ejere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Navne: Nymand-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Reelle ejere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Stiftere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Holte Vinlager Horsens ApS. (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Max Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnstrupvej 66, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Direktion: Max Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-22 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Navne: Nymand-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Reelle ejere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Stiftere: Max Hansen (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-22 tilføjes Vedtægter: 2016-06-22 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)