Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt kapitalanbringelse i værdipapirer og anden forbundet virksomhed hermed. (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: sebastian@degu.dk (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@dehn.nu (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-24 fjernes Hjemmeside: www.dehn.nu (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-18 tilføjes Legale ejere: Sebastian Dehn Holding ApS, Benjamin G Holding ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-18 tilføjes Navne: Dehn & Gutfelt Invest ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-17 fjernes Navne: DEHN AUT. EL-INSTALLATØR ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-18 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Gutfelt Bendsen, Sebastian Charles Dehn Therkelsen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-17 fjernes Reelle ejere: Sebastian Charles Dehn Therkelsen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-18 tilføjes Vedtægter: 2023-02-18 (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 56, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 46, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Hjemmeside: www.dehn.nu (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2019-11-12 fjernes Hjemmeside: dehn.nu (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 46, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 48, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Hjemmeside: dehn.nu (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@dehn.nu (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: DEHN AUT. EL-INSTALLATØR ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2017-09-24 fjernes Navne: SD Electric ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Charles Dehn Therkelsen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 48, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøjgårdsvej 97, 4. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøjgårdsvej 97, 4. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-06-20 tilføjes Direktion: Sebastian Charles Dehn Therkelsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med el-installationer og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Sebastian Charles Dehn Therkelsen (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Navne: SD Electric ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Stiftere: Sebastian Charles Dehn Therkelsen (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-23)