Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Mads Vegas Eeg Lolsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 fjernes Direktion: Niclas Grønhøj Møller (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 51.300,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: Mads Vegas Eeg Lolsgaard (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: Niclas Grønhøj Møller (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Mads Vegas Eeg Lolsgaard (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 fjernes Reelle ejere: Niclas Grønhøj Møller (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Torsten Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Johannes Haandsbæk Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Torsten Andersen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Johannes Haandsbæk Vestergaard (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torsten Andersen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 5, 1715 København V (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Direktion: Johannes Haandsbæk Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virk-somhed. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-16 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Legale ejere: Johannes Haandsbæk Vestergaard, Niclas Grønhøj Møller, Klaus Rix Jakobsen (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-06-16 tilføjes Navne: Spisehuset 5C ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Reelle ejere: Niclas Grønhøj Møller, Klaus Rix Jakobsen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Stiftere: Niclas Grønhøj Møller, Klaus Rix Jakobsen, Johannes Haandsbæk Vestergaard (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-23)