Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 3. 407., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-23 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Legale ejere: Kaare Karaca (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Navne: KUBI Consulting IVS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Stiftere: Kaare Karaca (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Kaare Karaca (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 3. 407., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolandsvej 1, 1. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Kaare Karaca (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolandsvej 1, 1. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-06-23 tilføjes Direktion: Kaare Karaca (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som underleverandør i form af af arbejdskraft indenfor fødevare og restaurationsbranchen samt anden hermed forbundet aktivitet (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-23 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Navne: KUBI Consulting IVS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Stiftere: Kaare Karaca (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)