Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2016-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CG 2016 ApS. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandallé 168, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 148, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kc@kennethcollins.dk (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 148, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-06-21 tilføjes Direktion: Kenneth Douglas Collins (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber eller foretage investeringer eller at have andre aktiviteter efter direktionens nærmere beslutning. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-21 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Legale ejere: Kenneth Douglas Collins (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Navne: KC Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Douglas Collins (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2016-06-21 tilføjes Stiftere: Kenneth Douglas Collins (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-23)