Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 13, 2500 Valby (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 68, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Engblommevej 26 IVS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Rust 17 IVS. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRAVEL SENSE A/S. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2022-07-28 tilføjes Legale ejere: Camilla Røseler Andersen, Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Legale ejere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Reelle ejere: Camilla Røseler Andersen, Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Reelle ejere: Charlotte Røseler Pedersen, Camilla Røseler Andersen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 tilføjes Navne: Dessau Holding ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 fjernes Navne: Dessau Holding IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 tilføjes Vedtægter: 2021-09-21 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 68, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 54, 5. th., 1561 København V (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-27 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Røseler Pedersen, Camilla Røseler Andersen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2019-09-26 fjernes Reelle ejere: Camilla Røseler Andersen, Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-09-27 fjernes Legale ejere: Camilla Røseler Andersen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-07-29 tilføjes Legale ejere: Camilla Røseler Andersen, Charlotte Røseler Pedersen, CAAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-07-28 fjernes Legale ejere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-07-29 tilføjes Reelle ejere: Camilla Røseler Andersen, Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-07-28 fjernes Reelle ejere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 54, 5. th., 1561 København V (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2017-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2017-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Charlottep@live.dk (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-12 tilføjes Direktion: Charlotte Røseler Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding virksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-12 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Legale ejere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2016-06-12 tilføjes Navne: Dessau Holding IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-06-12 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2016-06-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Stiftere: Charlotte Røseler Pedersen (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Vedtægter: 2016-06-12 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-23)