Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Binavne | Vedtægter | Tegningsregel | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Alle 382, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-17 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: jacob.meibom@crowdmedia.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Legale ejere: Impact Media Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Navne: CM25 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Reelle ejere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Stiftere: Venturepaq ApS, BOREAN INNOVATION A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 fjernes Bestyrelse: Jacob Peder Meibom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 fjernes Direktion: Jacob Peder Meibom (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-18 fjernes Binavne: Contact Merger ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Navne: CM25 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: Crowd Media International ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: Impact Media Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-01 fjernes Legale ejere: Venturepaq ApS (offentliggjort 2023-06-18)
Den 2023-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 382, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Alle 382, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-29 tilføjes Binavne: Contact Merger ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob.meibom@crowdmedia.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: jacob.meibom@paqle.com (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-29 tilføjes Legale ejere: Venturepaq ApS (offentliggjort 2023-06-18)
Den 2022-10-29 fjernes Legale ejere: PQH 23 ApS (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-28 fjernes Legale ejere: Venturepaq ApS (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-29 tilføjes Navne: Crowd Media International ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-10-28 fjernes Navne: Contact Merger ApS (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-10-28 fjernes Reelle ejere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2022-10-29 tilføjes Vedtægter: 2022-10-29 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: Michael John Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-21 fjernes Bestyrelse: Peter Ladefoged (formand) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-20 tilføjes Legale ejere: PQH 23 ApS (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2020-08-20 fjernes Legale ejere: BOREAN INNOVATION A/S, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Bestyrelse: Jacob Peder Meibom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-01-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Egede Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 382, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Egede Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-03-01 fjernes Bestyrelse: Thor Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob.meibom@paqle.com (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2017-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: peter.keller-larsen@paqle.com (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 tilføjes Reelle ejere: Jacob Peder Meibom (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Jacob Peder Meibom (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2017-04-01 fjernes Direktion: Peter Keller-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.keller-larsen@paqle.com (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-06-17 tilføjes Bestyrelse: Thor Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-06-17 tilføjes Direktion: Peter Keller-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere software samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-17 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Legale ejere: BOREAN INNOVATION A/S, Venturepaq ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-06-17 tilføjes Navne: Contact Merger ApS (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2016-06-17 tilføjes Stiftere: Venturepaq ApS, BOREAN INNOVATION A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-06-17 tilføjes Vedtægter: 2016-06-17 (offentliggjort 2022-10-29)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)