Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Frugt af 31/1 2019 ApS. (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2019-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 24, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Direktion: Kim Møller (direktør) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Legale ejere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Navne: KG Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Reelle ejere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Stiftere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-02 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-02-02 fjernes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Kim Møller (direktør) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 24, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Navne: KG Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Stiftere: Kim Møller (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Vedtægter: 2016-06-22 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-20)