Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-17 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Legale ejere: Kerger Holding ApS, RAKA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Navne: Mistraka Invest ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Reelle ejere: Kasper Anker Gregersen, Rasmus Anker Gregersen (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Stiftere: RAKA HOLDING ApS, Kerger Holding ApS, GrAnKa Holding ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-18 fjernes Legale ejere: GrAnKa Holding ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-29 fjernes Direktion: Mia Anker Gregersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Direktion: Mia Anker Gregersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2016-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsaktivitet og formueforvaltning efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-17 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Legale ejere: GrAnKa Holding ApS, Kerger Holding ApS, RAKA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Navne: Mistraka Invest ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Reelle ejere: Kasper Anker Gregersen, Rasmus Anker Gregersen (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Stiftere: RAKA HOLDING ApS, Kerger Holding ApS, GrAnKa Holding ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2016-06-17 tilføjes Vedtægter: 2016-06-17 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)