Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2016-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CBH II ApS. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET CBH. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2016-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: WE-SERVE-YOU ApS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2017-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stratum A/S. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2017-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FK1 ApS. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Frue Kirkeplads 1 I/S. (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: FK1 Holding ApS. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAK Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2021-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WSY Holding ApS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2022-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKTIESELSKABET CBH. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-08-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-29 tilføjes Navne: Hommel Holding ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: NH Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Nicolai Hommelhoff (direktør) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt i øvrigt at foretage investeringer efter direktionens nærmere skøn. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Legale ejere: Nicolai Hommelhoff (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-04-13 tilføjes Navne: NH Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-13 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Hommelhoff (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2016-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-22)